domingo, 26 de septiembre de 2010

MATEMÁTICAS

OPERACIONES COMBINADAS

64 + 3 x 12 - 64 : 2=
125 x 4 - 48 : 4 + 91 - (3 + 4) x 7 =
4000 + 400 : 8 - 39 : 3 + 44 : 11 - 38 : 19 =
(14 x 32 - 25 x 6) : 2 + 345 =
6400 - 4 x 120 + 450 + 340 : 17 - 25 x 30 =
66 + 23 x (9 - 6) x 25 - 91 + 6 x 50 =
908 x 100 : 20 + 67 x 13 =
868 - 24 x 3 =
5678 - 3965 + 45 x 20 =


Suerte en resolver estas operaciones









1 comentario:

  1. el talller de lengua esta muy chulo ..... bouchra

    ResponderEliminar